MORALES MOLINA CARMEN
Informe ejecutivo de MORALES MOLINA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORALES MOLINA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAHALTEC CONSULTORIA DE CALIDAD EN GESTION EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 20/05/2015 | |
TAHALTEC CONSULTORIA DE CALIDAD EN GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 20/05/2015 |
VINCULACIONES DE MORALES MOLINA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES MOLINA CARMEN
Empresa: AUTOCARES BARAZA SL
Apoderado
- Morales Molina Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 138, S 8, H AL 1707, I/A 8 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-04
Empresa: BUS MADRID ALMERIA SL
Apoderado
- Morales Molina Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 42, S 8, H AL 37385, I/A 10 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-04
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 223, S 8, H GR 42079, I/A 5 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-18
Empresa: BUS MADRID ALMERIA SL
Apoderado
- Morales Molina Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 42, S 8, H AL 37385, I/A 7 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-04
Empresa: AUTOCARES BARAZA SL
Apoderado
- Morales Molina Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 137, S 8, H AL 1707, I/A 6 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-04
Administrador Unico
- Morales Molina Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 144, S 8, H AL 30665, I/A 4 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-04
Administrador Solidario
- Morales Molina Carmen
- Perez Caceres Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 144, S 8, H AL 30665, I/A 4 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-04
Socio Único
- Morales Molina Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 144, S 8, H AL 30665, I/A 3 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-04
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 220, S 8, H GR 42079, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-18
Información de MORALES MOLINA CARMEN
Mostramos los datos de MORALES MOLINA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES MOLINA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos