MORALES JUANOLA MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de MORALES JUANOLA MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORALES JUANOLA MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESPATX LIGHTING SL | Administrador Unico | 14/02/2017 | |
DESPATX IMPORT-EXPORT SL | Administrador Unico | 06/08/2014 |
VINCULACIONES DE MORALES JUANOLA MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES JUANOLA MARIA ANTONIA
Empresa: DESPATX LIGHTING SL
Administrador Unico
- Morales Juanola Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 176, S 8, H B 453353, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Empresa: DESPATX LIGHTING SL
Administrador Mancomunado
- Molist Bover Bernat
- Morales Juanola Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 176, S 8, H B 453353, I/A 2 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-08
Empresa: DESPATX IMPORT-EXPORT SL
Administrador Unico
- Morales Juanola Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 125, S 8, H B 455866, I/A 1 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-08
Empresa: DESPATX LIGHTING SL
Administrador Mancomunado
- Molist Bover Bernat
- Morales Juanola Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 175, S 8, H B 453353, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Información de MORALES JUANOLA MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de MORALES JUANOLA MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES JUANOLA MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos