MORALES JIMENEZ SERGIO
Informe ejecutivo de MORALES JIMENEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES JIMENEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTALCLIMA SM SL | Apoderado | 13/09/2018 | |
INSTALACIONES HINSA SL | Administrador Solidario | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE MORALES JIMENEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES JIMENEZ SERGIO
Empresa: MONTALCLIMA SM SL
Apoderado
- Morales Jimenez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 187, S 8, H CA 53396, I/A 3 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-11
Empresa: MONTALCLIMA SM SL
Administrador Unico
- Morales Jimenez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 186, S 8, H CA 53396, I/A 2 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-11
Empresa: MONTALCLIMA SM SL
Administrador Unico
- Morales Jimenez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 185, S 8, H CA 53396, I/A 1 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-11
Empresa: INMOTAVERNES MORALES SL
Liquidador Solidario
- Morales Jimenez Sergio
- Morales Perello Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8778, L 6064, F 166, S 8, H V 125242, I/A 2 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-46
Empresa: INMOTAVERNES MORALES SL
Administrador Solidario
- Morales Jimenez Sergio
- Morales Perello Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8778, L 6064, F 166, S 8, H V 125242, I/A 2 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-46
Empresa: INSTALACIONES HINSA SL
Administrador Solidario
- Morales Jimenez Sergio
- Muñoz Romero Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 191, S 8, H CA 39828, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-11
Información de MORALES JIMENEZ SERGIO
Mostramos los datos de MORALES JIMENEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES JIMENEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos