MORALES GUERRERO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de MORALES GUERRERO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES GUERRERO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEMBER VENTURES SL | Apoderado Solidario | 06/09/2023 | |
ATICCO STARTUP VENTURES SL | Apoderado Solidario | 18/05/2023 | |
ATICCO WORKSPACES SL | Apoderado Solidario | 17/02/2023 | |
ATICCOLIVING SL | Consejero | 08/03/2022 | |
ATICCOLIVING SL | Apoderado Solidario | 08/03/2022 | |
ATICCO LAB SL | Apoderado Solidario | 21/12/2020 | |
ATICCO LAB SL | Consejero | 26/10/2020 | |
ITRAMAME SL | Administrador Unico | 14/06/2019 | |
COSPACE SL | Apoderado Solidario | 05/11/2018 | |
COSPACE SL | Consejero | 31/05/2018 |
VINCULACIONES DE MORALES GUERRERO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES GUERRERO JUAN CARLOS
Empresa: MEMBER VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Morales Guerrero Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48464 , F 122, S 8, H B 584803, I/A 3 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Empresa: ATICCO STARTUP VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Morales Guerrero Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48723 , F 17, S 8, H B 593851, I/A 2 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: ATICCO WORKSPACES SL
Apoderado Solidario
- Morales Guerrero Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48570 , F 192, S 8, H B 588566, I/A 2 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Empresa: ATICCOLIVING SL
Apoderado Solidario
- Morales Guerrero Juan Carlos
- Uriarte Ibarrondo David
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47432 , F 152, S 8, H B 551659, I/A 4 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Empresa: ATICCOLIVING SL
Consejero
- Abdullah Alterkit
- Espin Ordas Gabriel
- Morales Guerrero Juan Carlos
- Palleres Sio Franz
- Salas Marin Francesc
- Uriarte Ibarrondo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47432 , F 151, S 8, H B 551659, I/A 3 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Empresa: BECO PARTNERS SL
Liquidador
- Morales Guerrero Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46533 , F 202, S 8, H B 523058, I/A 2 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: BECO PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Espin Ordas Gabriel
- Morales Guerrero Juan Carlos
- Palleres Sio Franz
Liquidador
- Morales Guerrero Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46533 , F 202, S 8, H B 523058, I/A 2 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: ATICCO LAB SL
Apoderado Solidario
- Espin Ordas Gabriel
- Fernandez Prieto Joaquin Alfonso
- Morales Guerrero Juan Carlos
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47497 , F 215, S 8, H B 553763, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: ATICCO LAB SL
Consejero
- Espin Ordas Gabriel
- Fernandez Prieto Joaquin Alfonso
- Morales Guerrero Juan Carlos
- Palleres Sio Franz
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47497 , F 214, S 8, H B 553763, I/A 1 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: COSPACE SL
Apoderado Solidario
- Morales Guerrero Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 213, S 8, H B 486854, I/A 6 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
VER MAS ACTOS
Información de MORALES GUERRERO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de MORALES GUERRERO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES GUERRERO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos