MORALES GRANADOS MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de MORALES GRANADOS MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES GRANADOS MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTILLEROS CANARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/09/2021 | 28/11/2023 |
ASTILLEROS CANARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2019 | 28/11/2023 |
ASTILLEROS CANARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2016 | 26/09/2019 |
VINCULACIONES DE MORALES GRANADOS MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES GRANADOS MANUEL JESUS
Empresa: ASTILLEROS CANARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Morales Granados Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 171, S 8, H GC 7345, I/A 153 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-35
Empresa: ASTILLEROS CANARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bueno Cabrera Carmen Ciria
- Diaz- Saavedra Zerolo Maria Gabriela
- Henriquez Arencibia Jose Luis
- Marijuan Castro Jorge
- Morales Granados Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 133, S 8, H GC 7345, I/A 141 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-35
Empresa: ASTILLEROS CANARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 131, S 8, H GC 7345, I/A 134 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-35
Empresa: ASTILLEROS CANARIOS SA
Apoderado General
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 131, S 8, H GC 7345, I/A 133 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-35
Empresa: ASTILLEROS CANARIOS SA
Apoderado General
Apoderado Mancomunado Solidario
- Morales Granados Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996 , F 201, S 8, H GC 7345, I/A 123 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-35
Información de MORALES GRANADOS MANUEL JESUS
Mostramos los datos de MORALES GRANADOS MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES GRANADOS MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos