MORALES GONZALEZ YOLANDA MARIA
Informe ejecutivo de MORALES GONZALEZ YOLANDA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORALES GONZALEZ YOLANDA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS IRIS SA | Consejero Delegado Solidario | 11/04/2024 | |
INDUSTRIAS IRIS SA | Consejero | 11/04/2024 |
VINCULACIONES DE MORALES GONZALEZ YOLANDA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES GONZALEZ YOLANDA MARIA
Empresa: INDUSTRIAS IRIS SA
Consejero Delegado Solidario
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
Consejero
- Gonzalez Perez Trinidad
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
- Morales Nuñez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24417 , F 41, S 8, H B 62484, I/A 36 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: INDUSTRIAS IRIS SA
Consejero Delegado Solidario
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
Consejero
- Gonzalez Perez Trinidad
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
- Morales Nuñez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24417 , F 41, S 8, H B 62484, I/A 36 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: INDUSTRIAS IRIS SA
Consejero Delegado Solidario
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
Consejero
- Gonzalez Perez Trinidad
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
- Morales Nuñez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23864 , F 87, S 8, H B 62484, I/A 30 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Empresa: INDUSTRIAS IRIS SA
Consejero Delegado
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
Consejero
- Gonzalez Perez Trinidad
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
- Morales Nuñez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23864 , F 87, S 8, H B 62484, I/A 30 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Empresa: INDUSTRIAS IRIS SA
Consejero Delegado
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
Consejero
- Gonzalez Perez Trinidad
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
- Morales Nuñez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23864 , F 83, S 8, H B 62484, I/A 23 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-08
Empresa: INDUSTRIAS IRIS SA
Consejero Delegado
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23864 , F 83, S 8, H B 62484, I/A 21 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Empresa: INDUSTRIAS IRIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Perez Trinidad
- Morales Gonzalez Maria Cristina
- Morales Gonzalez Yolanda Maria
- Morales Nuñez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23864 , F 82, S 8, H B 62484, I/A 20 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-08
Información de MORALES GONZALEZ YOLANDA MARIA
Mostramos los datos de MORALES GONZALEZ YOLANDA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES GONZALEZ YOLANDA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos