MORALES GONZALEZ VICENTE JAVIER
Informe ejecutivo de MORALES GONZALEZ VICENTE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES GONZALEZ VICENTE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMER GESTION SL | Secretario | 24/02/2015 | |
ALMER GESTION SL | Consejero Delegado | 24/02/2015 | |
ALMER GESTION SL | Consejero | 24/02/2015 | |
FERTIX NUTRICION VEGETAL SL | Administrador Unico | 26/08/2013 | |
CONFECCIONES MORALES SA | Secretario | 17/08/2012 | |
CONFECCIONES MORALES SA | Consejero Delegado Solidario | 17/08/2012 | |
CONFECCIONES MORALES SA | Consejero | 17/08/2012 |
VINCULACIONES DE MORALES GONZALEZ VICENTE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES GONZALEZ VICENTE JAVIER
Empresa: CONFECCIONES MORALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Morales Gonzalez Vicente Javier
- VICENTE MORALES SALAZAR
Consejero
- Morales Gonzalez Lidia
- Morales Gonzalez Monica
- Morales Gonzalez Vicente Javier
- VICENTE MORALES SALAZAR
Presidente
Secretario
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 116, S 8, H AL 3544, I/A 12 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-04
Empresa: ALMER GESTION SL
Consejero Delegado
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Consejero
- Morales Gonzalez Laura
- Morales Gonzalez Lidia
- Morales Gonzalez Lucia
- Morales Gonzalez Monica
- Morales Gonzalez Vicente Javier
- VICENTE MORALES SALAZAR
Presidente
Secretario
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 23, S 8, H AL 8420, I/A 8 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-04
Empresa: ALMER GESTION SL
Administrador Solidario
- Morales Gonzalez Laura
- Morales Gonzalez Lidia
- Morales Gonzalez Lucia
- Morales Gonzalez Monica
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 23, S 8, H AL 8420, I/A 8 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-04
Empresa: ALMER GESTION SL
Administrador Solidario
- Morales Gonzalez Laura
- Morales Gonzalez Lidia
- Morales Gonzalez Lucia
- Morales Gonzalez Monica
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 131, S 8, H AL 8420, I/A 6 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-04
Empresa: FERTIX NUTRICION VEGETAL SL
Administrador Unico
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9673, L 6955, F 141, S 8, H V 155449, I/A 1 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-46
Empresa: FITONUTRIENT SL
Apoderado
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8940, L 6225, F 110, S 8, H V 130730, I/A 4 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-46
Empresa: FITONUTRIENT SL
Apoderado
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8940, L 6225, F 109, S 8, H V 130730, I/A 3 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-46
Empresa: CONFECCIONES MORALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Morales Gonzalez Vicente Javier
- Morales Salazar Vicente
Consejero
- Morales Gonzalez Lidia
- Morales Gonzalez Monica
- Morales Gonzalez Vicente Javier
- Morales Salazar Vicente
Presidente
Secretario
- Morales Gonzalez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 115, S 8, H AL 3544, I/A 11 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-04
Información de MORALES GONZALEZ VICENTE JAVIER
Mostramos los datos de MORALES GONZALEZ VICENTE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES GONZALEZ VICENTE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos