MORALES GARCIA MARTA
Informe ejecutivo de MORALES GARCIA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORALES GARCIA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAVINAMAR SL | Administrador Unico | 02/03/2022 | |
ABRIENDO PASO SL | Administrador Unico | 25/07/2019 |
VINCULACIONES DE MORALES GARCIA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES GARCIA MARTA
Empresa: GRAVINAMAR SL
Administrador Unico
- Morales Garcia Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 208, S 8, H GC 21284, I/A 4 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-35
Empresa: BOWLING ANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Morales Garcia Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4038 , F 73, S 8, H SE 59680, I/A 6 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
Empresa: BOWLING ANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Morales Garcia Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4038 , F 73, S 8, H SE 59680, I/A 5 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-41
Empresa: ABRIENDO PASO SL
Administrador Unico
- Morales Garcia Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6751 , F 2, S 8, H SE122669, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-41
Empresa: FAMILYPROM 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Dorado Arcos Julia
- Morales Garcia Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 162, S 8, H SE 66247, I/A 3 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-41
Empresa: FAMILYPROM 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Dorado Arcos Julia
- Morales Garcia Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 162, S 8, H SE 66247, I/A 2 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-41
Información de MORALES GARCIA MARTA
Mostramos los datos de MORALES GARCIA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES GARCIA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos