MORALES GARCIA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MORALES GARCIA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORALES GARCIA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE SA | Apoderado | 01/02/2024 | |
KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE SA | Apoderado | 07/11/2022 | |
MISSANA TAPIZERIAS SL | Administrador Unico | 05/10/2016 | |
MORALVILLA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 09/04/2015 | |
MORGAR INVERSIONES Y CAPITAL SL | Administrador Solidario | 09/04/2015 | |
MISSANA TAPIZERIAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE MORALES GARCIA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES GARCIA MARIA JOSE
Empresa: KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE SA
Apoderado
- Martin Rodrigo Miguel
- Morales Garcia Maria Jose
- Municio Asenjo Jose Manuel
- Sanchez Arias Gonzalo
- Sobrinos Aroma Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6068 , F 52, S 8, H BI 77580, I/A 24 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Empresa: KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35816 , F 133, S 8, H M 52204, I/A 357 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: KAPSCH TRAFFICCOM ARCE SISTEMAS SA
Apoderado
- Arranz Quintans Maria Del Mar
- Arranz Quintans Maria Del Mar
- Morales Garcia Maria Jose
- Sanchez Arias Gonzalo
- Sobrinos Aroma Iker
- Sobrinos Aroma Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5695 , F 175, S 8, H BI 5013,A , I/ 216 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-48
Empresa: ARCE MOBILITY SOLUTIONS SA
Apoderado
- Morales Garcia Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6068 , F 49, S 8, H BI 77580, I/A 14 (07/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-48
Empresa: MISSANA TAPIZERIAS SL
Administrador Unico
- Morales Garcia Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4982, L 2290, F 57, S 8, H V 36676, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-46
Empresa: MISSANA TAPIZERIAS SL
Administrador Mancomunado
- Albargues Gimenez Jose
- Morales Garcia Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4982, L 2290, F 57, S 8, H V 36676, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-46
Empresa: TELVENT ARCE SISTEMAS SA
Apoderado
- Morales Garcia Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 218, S 8, H BI 5013,A , I/ 171 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Empresa: TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA
Apoderado
- Morales Garcia Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31991 , F 203, S 8, H M 52204, I/A 284 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Empresa: MORGAR INVERSIONES Y CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Morales Garcia Elena
- Morales Garcia Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31386 , F 101, S 8, H M 564995, I/A 7 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Empresa: MORALVILLA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Morales Garcia Elena
- Morales Garcia Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32440 , F 201, S 8, H M 345544, I/A 10 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
VER MAS ACTOS
Información de MORALES GARCIA MARIA JOSE
Mostramos los datos de MORALES GARCIA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES GARCIA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos