MORALES GARCES JOSE- FERNANDO
Informe ejecutivo de MORALES GARCES JOSE- FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORALES GARCES JOSE- FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAS PREHOR S. M. SL | Administrador Unico | 11/07/2022 | |
CASAS PREHOR S. M. SL | Apoderado | 20/01/2016 |
VINCULACIONES DE MORALES GARCES JOSE- FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES GARCES JOSE- FERNANDO
Empresa: CASAS PREHOR S. M. SL
Administrador Unico
- Morales Garces Jose- Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 75, S 8, H Z 56690, I/A 5 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-50
Empresa: CASAS PREHOR S. M. SL
Apoderado
- Morales Garces Jose- Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 74, S 8, H Z 56690, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-50
Empresa: CASAS PREHOR S. M. SL
Administrador Unico
- Morales Garces Jose- Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 74, S 8, H Z 56690, I/A 2 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-50
Empresa: CASAS PREHOR S. M. SL
Administrador Unico
- Morales Garces Jose- Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 73, S 8, H Z 56690, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-50
Empresa: CASAS PREHOR S. M. SL
Socio Único
- Morales Garces Jose- Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 73, S 8, H Z 56690, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-50
Información de MORALES GARCES JOSE- FERNANDO
Mostramos los datos de MORALES GARCES JOSE- FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES GARCES JOSE- FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos