MORALES FRASNEDO HONORATO
Informe ejecutivo de MORALES FRASNEDO HONORATO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORALES FRASNEDO HONORATO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS I PROJECTES BRICKNOR SL | Administrador Unico | 05/12/2016 | 20/02/2023 |
PROMOCIONS INTERBRICK SL | Administrador Unico | 21/11/2013 | 06/10/2016 |
PROMOCIONS FRASMO SL | Administrador Unico | 21/11/2013 | 23/09/2016 |
VINCULACIONES DE MORALES FRASNEDO HONORATO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES FRASNEDO HONORATO
Empresa: PROMOCIONS I PROJECTES BRICKNOR SL
Administrador Unico
- Morales Frasnedo Honorato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45665 , F 52, S 8, H B 495083, I/A 2 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Empresa: PROMOCIONS I PROJECTES BRICKNOR SL
Administrador Unico
- Morales Frasnedo Honorato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45665 , F 48, S 8, H B 495083, I/A 1 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-08
Empresa: PROMOCIONS INTERBRICK SL
Administrador Unico
- Morales Frasnedo Honorato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29483 , F 46, S 8, H B 152296, I/A 8 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-08
Empresa: PROMOCIONS FRASMO SL
Administrador Unico
- Morales Frasnedo Honorato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28401 , F 38, S 8, H B 134941, I/A 10 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Empresa: PROMOCIONS FRASMO SL
Administrador Unico
- Morales Frasnedo Honorato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28401 , F 37, S 8, H B 134941, I/A 8 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Empresa: PROMOCIONS FRASMO SL
Administrador Unico
- Morales Frasnedo Honorato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28401 , F 37, S 8, H B 134941, I/A 8 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Empresa: PROMOCIONS INTERBRICK SL
Administrador Unico
- Morales Frasnedo Honorato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29483 , F 46, S 8, H B 152296, I/A 7 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Empresa: PROMOCIONS INTERBRICK SL
Administrador Unico
- Morales Frasnedo Honorato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29483 , F 46, S 8, H B 152296, I/A 7 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Información de MORALES FRASNEDO HONORATO
Mostramos los datos de MORALES FRASNEDO HONORATO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES FRASNEDO HONORATO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos