MORALES FONFRIA SANTIAGO
Informe ejecutivo de MORALES FONFRIA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES FONFRIA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTIAGO MORALES SA | Administrador Unico | 14/03/2023 | 25/03/2024 |
SANTIAGO MORALES SA | Administrador Unico | 21/11/2018 | 14/03/2023 |
SANTIAGO MORALES SA | Administrador Unico | 31/05/2013 | 21/11/2018 |
VINCULACIONES DE MORALES FONFRIA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES FONFRIA SANTIAGO
Empresa: SANTIAGO MORALES SA
Administrador Unico
- Morales Fonfria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8900 , F 18, S 8, H B 28675, I/A 16 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: SANTIAGO MORALES SA
Administrador Unico
- Morales Fonfria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8900 , F 18, S 8, H B 28675, I/A 15 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Empresa: SANTIAGO MORALES SA
Administrador Unico
- Morales Fonfria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8900 , F 17, S 8, H B 28675, I/A 14 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Empresa: SANTIAGO MORALES SA
Administrador Unico
- Morales Fonfria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8900 , F 17, S 8, H B 28675, I/A 13 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Información de MORALES FONFRIA SANTIAGO
Mostramos los datos de MORALES FONFRIA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES FONFRIA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos