MORALES ENRIQUEZ MANUEL
Informe ejecutivo de MORALES ENRIQUEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES ENRIQUEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEETING POINT SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 05/08/2014 | 25/08/2016 |
MEETING POINT SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 03/12/2015 | |
MEETING POINT SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 14/01/2013 | 03/12/2015 |
MEETING POINT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 23/08/2012 | 07/12/2012 |
VINCULACIONES DE MORALES ENRIQUEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES ENRIQUEZ MANUEL
Empresa: MEETING POINT SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Jouni Rula Afif Abdulla
- Morales Enriquez Manuel
- Sukhni Samir
- Vera Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 119, S 8, H GC 48804, I/A 5 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-35
Empresa: MEETING POINT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lupgens Monique Jeannette
- Lupgens Monique Jeannette
- Morales Enriquez Manuel
- Morales Enriquez Manuel
- Perdomo Cedres Noelia Del Pilar
- Perdomo Cedres Noelia Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 119, S 8, H GC 48804, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-35
Empresa: MEETING POINT SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Jouni Rula Afif Abdulla
- Morales Enriquez Manuel
- Sukhni Samir
- Vera Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 143, S 8, H IL 10242, I/A 16 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-35
Empresa: MEETING POINT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lupgens Monique Jeannette
- Morales Enriquez Manuel
- Perdomo Cedres Noelia Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 142, S 8, H IL 10242, I/A 13 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-35
Empresa: MEETING POINT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lupgens Monique Jeannette
- Morales Enriquez Manuel
- Perdomo Cedres Noelia Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 142, S 8, H IL 10242, I/A 12 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-35
Empresa: MEETING POINT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Benthien Beate
- Morales Enriquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 141, S 8, H IL 10242, I/A 9 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-35
Empresa: MEETING POINT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Benthien Beate
- Morales Enriquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 140, S 8, H IL 10242, I/A 3 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-35
Información de MORALES ENRIQUEZ MANUEL
Mostramos los datos de MORALES ENRIQUEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES ENRIQUEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos