MORALES DIAZ FRANCISCO AMABLE
Informe ejecutivo de MORALES DIAZ FRANCISCO AMABLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORALES DIAZ FRANCISCO AMABLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 72 FP | Miem.Com.Ctr | 08/08/2024 | |
GENERALI EMPLEO UNO FP | Miem.Com.Ctr | 17/11/2021 |
VINCULACIONES DE MORALES DIAZ FRANCISCO AMABLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES DIAZ FRANCISCO AMABLE
Empresa: SANTANDER AHORRO 72 FP
Miem.Com.Ctr
- Cela Verdier Daniel
- Gonzalez De Velandia Javier
- Lazcano Blasco Ana-maria
- Lodigiani Estebanez Roberto
- Morales Diaz Francisco Amable
- Razquin Iracheta Santiago
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 820725, I/A 65 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 72 FP
Miem.Com.Ctr
- Cela Verdier Daniel
- Gonzalez De Velandia Javier
- Herrero Martin Luis
- Lazcano Blasco Ana-maria
- Morales Diaz Francisco Amable
- Razquin Iracheta Santiago
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46756 , F 90, S 8, H M 820725, I/A 64 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: GENERALI EMPLEO UNO FP
Miem.Com.Ctr
- Gonzalez De Velandia Javier
- Herrero Martin Luis
- Lazcano Blasco Ana-maria
- Morales Diaz Francisco Amable
- Razquin Iracheta Santiago
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 199, S 1, H 12, I/A 61 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Apoderado
- Morales Diaz Francisco Amable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45595 , F 50, S 8, H B 112939, I/A 159 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-08
Empresa: COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Apoderado Mancomunado
- Morales Diaz Amable
- Morales Diaz Francisco Amable
Apoderado
- Morales Diaz Francisco Amable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33853 , F 70, S 3, H 43668, I/A 220 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Empresa: COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Apoderado
- Cristo Andres Rosa Maria
- Fernandez Victorio Camino Jose Ramon
- Ines Horcajo Antonio
- Martinez Santamaria Antonio
- Martinez Santamaria Antonio
- Morales Diaz Francisco Amable
- Morales Diaz Francisco Amable
- Perla Martinez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33853 , F 48, S 3, H 43668, I/A 193 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Empresa: COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Apoderado Mancomunado
- Cela Verdier Daniel
- Morales Diaz Francisco Amable
- Spengler Joachim Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26965 , F 218, S 3, H 43668, I/A 179 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28
Información de MORALES DIAZ FRANCISCO AMABLE
Mostramos los datos de MORALES DIAZ FRANCISCO AMABLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES DIAZ FRANCISCO AMABLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos