MORALES DEL POZO VICENTE
Informe ejecutivo de MORALES DEL POZO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES DEL POZO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO Y DESARROLLO AGUAYO SA | Apoderado Mancomunado | 28/01/2020 | 27/08/2024 |
FOMENTO Y DESARROLLO AGUAYO SA | Secretario | 15/01/2020 | 27/08/2024 |
FOMENTO Y DESARROLLO AGUAYO SA | Consejero | 15/01/2020 | 27/08/2024 |
VINCULACIONES DE MORALES DEL POZO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES DEL POZO VICENTE
Empresa: FOMENTO Y DESARROLLO AGUAYO SA
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Osoro Eduardo
- Morales Del Pozo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 23187, I/A 17 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: FOMENTO Y DESARROLLO AGUAYO SA
Consejero
- Gutierrez Osoro Eduardo
- Morales Del Pozo Vicente
- Ruiz Robles Maria
Presidente
Secretario
- Morales Del Pozo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 23187, I/A 17 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: FOMENTO Y DESARROLLO AGUAYO SA
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Osoro Eduardo
- Morales Del Pozo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 207, S 8, H S 23187, I/A 11 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-39
Empresa: FOMENTO Y DESARROLLO AGUAYO SA
Consejero
- Gutierrez Osoro Eduardo
- Morales Del Pozo Vicente
- Ruiz Robles Maria
Presidente
Secretario
- Morales Del Pozo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 206, S 8, H S 23187, I/A 10 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
Información de MORALES DEL POZO VICENTE
Mostramos los datos de MORALES DEL POZO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES DEL POZO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos