MORALES COBOS OSCAR
Informe ejecutivo de MORALES COBOS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORALES COBOS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES LA ANDALUZA DE LEON SL | Administrador Unico | 27/12/2021 | |
TRANSPORTES LA ANDALUZA DE LEON SL | Socio Unico | 27/12/2021 | |
CONSTRUCCIONES ANDRILEX SL | Socio Unico | 22/12/2008 | |
CONSTRUCCIONES ANDRILEX SL | Administrador Unico | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE MORALES COBOS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES COBOS OSCAR
Empresa: TRANSPORTES LA ANDALUZA DE LEON SL
Administrador Unico
- Morales Cobos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783 , F 196, S 8, H GR 57392, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-18
Empresa: TRANSPORTES LA ANDALUZA DE LEON SL
Socio Único
- Morales Cobos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783 , F 196, S 8, H GR 57392, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-18
Empresa: CONSTRUCCIONES ANDRILEX SL
Administrador Unico
- Morales Cobos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 148, S 8, H GR 36128, I/A 1 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-18
Empresa: CONSTRUCCIONES ANDRILEX SL
Socio Único
- Morales Cobos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 148, S 8, H GR 36128, I/A 1 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-18
Información de MORALES COBOS OSCAR
Mostramos los datos de MORALES COBOS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES COBOS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos