MORALES CANOVAS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MORALES CANOVAS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORALES CANOVAS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B S M 99 SERVICIOS SL | Apoderado | 27/05/2019 | |
TOTALITY SERVICES EUROPE SL | Administrador Unico | 01/09/2011 |
VINCULACIONES DE MORALES CANOVAS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES CANOVAS MARIA CARMEN
Empresa: B S M 99 SERVICIOS SL
Apoderado
- Morales Canovas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303 , F 131, S 8, H Z 63143, I/A 3 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-50
Empresa: B S M 99 SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Morales Canovas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 216, S 8, H B 192679, I/A 8 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Empresa: B S M 99 SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Morales Canovas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 215, S 8, H B 192679, I/A 7 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
Empresa: TOTALITY SERVICES EUROPE SL
Administrador Unico
- Morales Canovas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42749 , F 67, S 8, H B 411705, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Información de MORALES CANOVAS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MORALES CANOVAS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES CANOVAS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos