MORALES BENITEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de MORALES BENITEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES BENITEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTILO LABORAL 2010 SL | Administrador Unico | 19/12/2023 | |
CINCO FRATELLI 2012 SL | Socio Unico | 28/11/2012 | |
CINCO FRATELLI 2012 SL | Administrador Unico | 28/11/2012 |
VINCULACIONES DE MORALES BENITEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES BENITEZ ALBERTO
Empresa: ESTILO LABORAL 2010 SL
Administrador Unico
- Morales Benitez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7518 , F 127, S 8, H SE142436, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
Empresa: CINCO FRATELLI 2012 SL
Administrador Unico
- Morales Benitez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 130, S 8, H SE 95244, I/A 1 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-41
Empresa: CINCO FRATELLI 2012 SL
Socio Único
- Morales Benitez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 130, S 8, H SE 95244, I/A 1 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-41
Empresa: INVERSIONES MORALVE SL
Apoderado Solidario
- Morales Benitez Alberto
- Morales Benitez Ezequiel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 166, S 8, H SE 57262, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-41
Información de MORALES BENITEZ ALBERTO
Mostramos los datos de MORALES BENITEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES BENITEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos