MORALES AYLLON JESUS
Informe ejecutivo de MORALES AYLLON JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORALES AYLLON JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARONZA SL | Administrador Unico | 09/03/2011 | 07/01/2016 |
MARONZA SL | Liquidador | 07/01/2016 | 07/01/2016 |
AUCOVI SL | Administrador Solidario | 26/11/2014 | |
RECREATIVOS COMBINA SL | Administrador Solidario | 26/11/2014 |
VINCULACIONES DE MORALES AYLLON JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES AYLLON JESUS
Empresa: MARONZA SL
Liquidador
- Morales Ayllon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28519 , F 185, S 8, H M 108950, I/A 4 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: MARONZA SL
Administrador Unico
- Morales Ayllon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28519 , F 185, S 8, H M 108950, I/A 4 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: RECREATIVOS COMBINA SL
Administrador Solidario
- Morales Ayllon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12644 , F 13, S 8, H M 202282, I/A 4 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Empresa: AUCOVI SL
Administrador Solidario
- Morales Ayllon Jesus
- Morales Ayllon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1200 , F 221, S 8, H M 22708, I/A 4 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Empresa: MARONZA SL
Administrador Unico
- Morales Ayllon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6693 , F 30, S 8, H M 108950, I/A 3 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Empresa: MARONZA SL
Administrador Unico
- Morales Ayllon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6693 , F 30, S 8, H M 108950, I/A 3 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Información de MORALES AYLLON JESUS
Mostramos los datos de MORALES AYLLON JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES AYLLON JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos