MORALES ASUA CORO
Informe ejecutivo de MORALES ASUA CORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 168
Empresas inactivas: 55
CARGOS DE MORALES ASUA CORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEDAS HOMES LIVING SL | Apoderado | 29/05/2020 | |
FALCON DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Solidario | 12/03/2020 | |
EGON ASSET DEVELOPMENT SL | Apoderado | 20/02/2020 | |
AGRICOLA DE LA CALZADA SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2018 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS LICANCABUR SL | Secretario No Consejero | 20/12/2017 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS MAUNA LOA SL | Secretario No Consejero | 20/12/2017 | |
AEDAS HOMES OPCO SL | Secretario No Consejero | 29/05/2017 | |
SPV SPAIN 2 SL | Secretario No Consejero | 16/05/2017 | |
ESPEBE 18 SL | Secretario No Consejero | 12/05/2017 | |
DAMALANA SERVICIOS Y GESTIONES SL | Secretario No Consejero | 12/05/2017 |
VINCULACIONES DE MORALES ASUA CORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES ASUA CORO
Empresa: LIVE VIRTUAL TOURS SL
Apoderado
- Morales Asua Coro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40006 , F 208, S 8, H M 710814, I/A 12 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Empresa: SPV REOCO 1 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Romaguera Luis
- Benitez Jimenez Nuria Estefania
- Bonato Weiler Adriana Breier
- Burgos Cantos Ignacio
- Chacon Martinez Diego
- Delgado Montero Alberto
- Dominguez Martin Juana Antonia
- Duarte Macarro Esther
- Galvez Capo Sergio
- Garcia Malo De Molina Bento Luis
- Garcia Moran Cristina
- Gomez Contreras Julio
- Gonzalez Mendoza Ramiro
- Gonzalez Romojaro Jose Maria
- Jimenez Herranz Juan Manuel
- Leal De Carlos Maria Jose
- Mainez Tamayo Antonio Jesus
- Martinez Fuentes Maria Eloisa
- Morales Asua Coro
- Plazuelo Lopez Mario
- Ramirez Romero Maria Lourdes
- Reguart Gracia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40892 , F 67, S 8, H M 627401, I/A 61 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
Empresa: SPV REOCO 1 SL
Apoderado Solidario
- Huerta Gazapo Isabel
- Morales Asua Coro
- Morales Asua Coro
- Morales Asua Coro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40892 , F 67, S 8, H M 627401, I/A 60 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: SPV REOCO 1 SL
Apoderado
- Arias Romaguera Luis
- Bonato Weiler Adriana Breier
- Boyero Lopez Jesus
- Delgado Montero Alberto
- Duarte Macarro Esther
- Frias Miguelañez Ana Maria
- Garcia Aranda Martin Maria
- Leal De Carlos Maria Jose
- Morales Asua Coro
- Ollero Barrera Francisco
- Pena Caccamo Ana
- Ramos Izquierdo Vanesa
- Sanz Martin Sofia
- Soto Montenegro Mercedes
- Vega Sorrosal Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40892 , F 65, S 8, H M 627401, I/A 58 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: SPV REOCO 1 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Alfonso Cristina
- Arias Romaguera Luis
- Bonato Weiler Adriana Breier
- Climent Garcia Juan Luis
- Delgado Montero Alberto
- Duarte Macarro Esther
- Galvez Capo Sergio
- Garcia Malo De Molina Bento Luis
- Garcia Moran Cristina
- Gimenez Parra Maria Teresa
- Gonzalez Romojaro Jose Maria
- Gracia Ruiz Iñaki
- Lafont Araus Enrique
- Leal De Carlos Maria Jose
- Lopez Paya Juan
- Lujan Pelaez Ana Isabel
- Martinez Fuentes Maria Eloisa
- Molla Albaladejo Luis Miguel
- Morales Asua Coro
- Morales Gonzalez Antonio
- Perea Mendez Aurelio
- Puente Anton Maria
- Ramirez Romero Maria Lourdes
- Reguart Gracia Javier
- Rubio Beato Dolores
- Sanchez Gomez Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40892 , F 63, S 8, H M 627401, I/A 57 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: SPV REOCO 1 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Carpintero Pablo Julian
- Anton San Roman Juan Antonio
- Arias Romaguera Luis
- Baeta Martin Jose Antonio
- Bonato Weiler Adriana Breier
- Cardenas Ruiz Maria-angeles
- Cepedano Hens Maria De La Candelaria
- De La Puente Chamorro Laura
- Delgado Montero Alberto
- Duarte Macarro Esther
- Fernandez Goyenechea Mikel
- Fernandez Sanchez Angel
- Galvez Capo Sergio
- Garcia Malo De Molina Bento Luis
- Garcia Moran Cristina
- Gonzalez Romojaro Jose Maria
- Iglesias Carvajal Juan De Dios
- Jimenez Miranda Maria
- Leal De Carlos Maria Jose
- Martinez Fuentes Maria Eloisa
- Morales Asua Coro
- Ortega De Miguel Braulio
- Pascual Martinez Antonio Ivan
- Ramirez Romero Maria Lourdes
- Reguart Gracia Javier
- Rubio Manso Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40892 , F 61, S 8, H M 627401, I/A 56 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: SPV REOCO 1 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amat Codina Miquel
- Arias Romaguera Luis
- Balaguer Sala Marta
- Bonato Weiler Adriana Breier
- Cervero Perez Raul
- Delgado Montero Alberto
- Duarte Macarro Esther
- Galvez Capo Sergio
- Garcia Malo De Molina Bento Luis
- Garcia Moran Cristina
- Gomez Valbuena David
- Gonzalez Romojaro Jose Maria
- Herrera Herrera Dolores
- Leal De Carlos Maria Jose
- Martinez Fuentes Maria Eloisa
- Morales Asua Coro
- Palomar Dueña Felix
- Perez Garcia Angel Luis
- Ramirez Romero Maria Lourdes
- Reguart Gracia Javier
- Rueda-clausen Gomez Eduardo Jose
- Sedo Yerro Javier
- Soler Masip Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40892 , F 59, S 8, H M 627401, I/A 55 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: SPV REOCO 1 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Romaguera Luis
- Ballesteros Madueño Roque
- Bonato Weiler Adriana Breier
- Campoy Vidaña Jorge
- Cañedo-arguelles Caballero Ignacio
- Cañedo-arguelles Caballero Ignacio
- Delgado Montero Alberto
- Duarte Macarro Esther
- Fernandez De Jodar Jose Ignacio
- Galvez Capo Sergio
- Garcia Malo De Molina Bento Luis
- Garcia Moran Maria Cristina
- Gilabert Peral Maria Elena
- Gonzalez Romojaro Jose Maria
- Leal De Carlos Maria Jose
- Martinez Fuentes Maria Eloisa
- Martinez Moreno David
- Morales Asua Coro
- Ramirez Romero Lourdes
- Reguart Gracia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40892 , F 57, S 8, H M 627401, I/A 54 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Empresa: AEDAS HOMES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Romaguera Luis
- Bonato Weiler Adriana Breier
- De La Fuente Garcia Jorge
- De La Torre Muñoz De Morales Oscar
- De La Torriente Ruizgomes Ignacio
- Diaz Poblaciones Jesus
- Duarte Macarro Esther
- Fernandez Aracil Antonio- Jose
- Galvez Capo Sergio
- Garcia Aranda Martin Maria
- Garcia Malo De Molina Bento Luis
- Garcia Matiacci Maria Del Mar
- Garcia Moran Cristina
- Gonzalez Romojaro Jose Maria
- Heredia Espejo Pablo
- Leal De Carlos Maria Jose
- Lomas Meneses Maria
- Marcos Cancio Alvaro
- Martinez Fuentes Maria Eloisa
- Martinez Mosquera Maria
- Morales Asua Coro
- Ollero Barrera Francisco
- Ramirez Romero Maria Lourdes
- Reguart Garcia Javier
- Rodriguez Lluesma Fernando Santiago
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Sanchez Gutierrez Javier
- Soto Montenegro Mercedes
- Valero Elias Jorge
- Vega Sorrosal Luis
- Vivo Silvar Abdias
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 163, S 8, H M 627110, I/A 104 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: AEDAS HOMES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Morales Asua Coro
- Morales Asua Coro
- Morales Asua Coro
- Morales Asua Coro
- Morales Asua Coro
- Morales Asua Coro
Apoderado Mancomunado
- Morales Asua Coro
- Morales Asua Coro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40337 , F 162, S 8, H M 627110, I/A 103 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
VER MAS ACTOS
Información de MORALES ASUA CORO
Mostramos los datos de MORALES ASUA CORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES ASUA CORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos