MORALEJA PALOMERO BEATRIZ
Informe ejecutivo de MORALEJA PALOMERO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MORALEJA PALOMERO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALEJA PALOMERO BEATRIZ
Empresa: REPSOL SA
Apoderado
- Moraleja Palomero Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33769 , F 75, S 8, H M 65289, I/A 626 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado
- Benito Del Pozo Ana Isabel
- Moraleja Palomero Beatriz
- Rodriguez Callejon Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22486 , F 148, S 8, H M 28146, I/A 1218 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado
- Brandeiro Miramontes Jose Manuel
- Moraleja Palomero Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 69, S 8, H M 104742, I/A 319 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado
- Moraleja Palomero Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 58, S 8, H M 104742, I/A 294 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado
- Moraleja Palomero Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22486 , F 134, S 8, H M 28146, I/A 1183 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Información de MORALEJA PALOMERO BEATRIZ
Mostramos los datos de MORALEJA PALOMERO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALEJA PALOMERO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos