MORALEDA GALAN PEDRO LUIS
Informe ejecutivo de MORALEDA GALAN PEDRO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALEDA GALAN PEDRO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y REFORMAS LUMOBE SL | Administrador Solidario | 14/02/2013 |
VINCULACIONES DE MORALEDA GALAN PEDRO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALEDA GALAN PEDRO LUIS
Empresa: OBRAS Y REFORMAS LUMOBE SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Borja Pedro-luis
- Moraleda Galan Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 218, S 8, H TO 28869, I/A 2 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-45
Empresa: SANCHEZ BORJA SL
Administrador Unico
- Moraleda Galan Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 9, S 8, H TO 26705, I/A 7 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-45
Empresa: SANCHEZ BORJA SL
Administrador Unico
- Moraleda Galan Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 9, S 8, H TO 26705, I/A 6 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-45
Empresa: SANCHEZ BORJA SL
Administrador Unico
- Moraleda Galan Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 9, S 8, H TO 26705, I/A 5 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-45
Información de MORALEDA GALAN PEDRO LUIS
Mostramos los datos de MORALEDA GALAN PEDRO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALEDA GALAN PEDRO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos