MORAL MORAL FRANCISCO
Informe ejecutivo de MORAL MORAL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORAL MORAL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPUESTOS MORAL SL | Socio Unico | 21/03/2016 | |
REPUESTOS MORAL SL | Administrador Unico | 21/03/2016 |
VINCULACIONES DE MORAL MORAL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAL MORAL FRANCISCO
Empresa: LASER VITA CORPORE SL
Administrador Mancomunado
- Mesa Viquez David Juan
- Moral Moral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 44, S 8, H CR 24692, I/A 2 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-13
Empresa: LASER VITA SALUS SL
Administrador Mancomunado
- Mesa Viquez David Juan
- Moral Moral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 153, S 8, H CR 24040, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-13
Empresa: LASER SOL Y SALUD SL
Administrador Mancomunado
- Mesa Viquez David Juan
- Moral Moral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 179, S 8, H CR 23665, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-13
Empresa: REPUESTOS MORAL SL
Administrador Unico
- Moral Moral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 155, S 8, H J 21781, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-23
Empresa: REPUESTOS MORAL SL
Socio Único
- Moral Moral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 155, S 8, H J 21781, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-23
Empresa: LASER VITA CORPORE SL
Administrador Mancomunado
- Mesa Viquez David Juan
- Moral Moral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 43, S 8, H CR 24692, I/A 1 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-13
Empresa: LASER VITA SALUS SL
Administrador Mancomunado
- Mesa Viquez David Juan
- Moral Moral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 151, S 8, H CR 24040, I/A 1 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-13
Empresa: LASER SOL Y SALUD SL
Administrador Mancomunado
- Mesa Viquez David Juan
- Moral Moral Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 176, S 8, H CR 23665, I/A 1 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-13
Información de MORAL MORAL FRANCISCO
Mostramos los datos de MORAL MORAL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAL MORAL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos