MORAL GAYOSO JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de MORAL GAYOSO JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORAL GAYOSO JOSE-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROANDI PROPERTY SL | Administrador Solidario | 31/10/2018 | |
BODEGA ROANDI SL | Administrador Solidario | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE MORAL GAYOSO JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAL GAYOSO JOSE-LUIS
Empresa: ROANDI PROPERTY SL
Administrador Solidario
- Moral Calvo Rogelio
- Moral Gayoso Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 68, S 8, H OR 16329, I/A 1 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-32
Empresa: PIEDRALAND GROUP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Gamazo Miguel Carlos
- Martinez Garcia Pablo
- Moral Gayoso Jose-luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Moral Gayoso Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 36, S 8, H LE 17371, I/A 17 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-24
Empresa: PIEDRALAND GROUP SL
Vicepresidente
- Moral Gayoso Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 35, S 8, H LE 17371, I/A 16 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-24
Empresa: PIEDRALAND GROUP SL
Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Moral Gayoso Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 35, S 8, H LE 17371, I/A 16 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-24
Empresa: BODEGA ROANDI SL
Administrador Solidario
- Moral Calvo Rogelio
- Moral Gayoso Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 34, S 8, H OR 13336, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-32
Empresa: PIEDRALAND GROUP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abello Gamazo Miguel Carlos
- Martinez Garcia Pablo
- Moral Gayoso Jose-luis
- Oviedo Teijelo Guillermo Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Moral Gayoso Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 34, S 8, H LE 17371, I/A 14 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-24
Información de MORAL GAYOSO JOSE-LUIS
Mostramos los datos de MORAL GAYOSO JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAL GAYOSO JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos