MORAL BETERE CRISTINA
Informe ejecutivo de MORAL BETERE CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MORAL BETERE CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRAM 2023 SCR SA | Representante | 23/11/2023 | |
FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE SA | Representante | 10/08/2023 | |
INMOBELCA URBANA Y RUSTICA SL | Representante | 25/01/2023 | |
FINMOBE SL | Administrador Unico | 10/01/2019 | |
UBER SYSTEMS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 30/03/2017 |
VINCULACIONES DE MORAL BETERE CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAL BETERE CRISTINA
Empresa: CRAM 2023 SCR SA
Administrador Unico
Entidad Gestora
EntidDeposit
Representante
- Moral Betere Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46003 , F 87, S 8, H M 808330, I/A 1 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Empresa: FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE SA
Representante
- Moral Betere Cristina
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34968 , F 74, S 8, H M 14742, I/A 360 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: INMOBELCA URBANA Y RUSTICA SL
Administrador Unico
Representante
- Moral Betere Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26473 , F 36, S 8, H M 215710, I/A 18 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: LOS CABEZOS ENERGIA SOLAR SL
Liquidador
- Moral Betere Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27784 , F 16, S 8, H M 500681, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Administrador Unico
- Moral Betere Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42587 , F 10, S 8, H M 21930, I/A 6 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Empresa: ALCOCER 45 SL
Administrador Solidario
- Moral Betere Cristina
- Moral Betere Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26473 , F 31, S 8, H M 215710, I/A 12 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: FINMOBE SL
Administrador Unico
- Moral Betere Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17732 , F 190, S 8, H M 39997, I/A 16 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: FINMOBE SL
Administrador Solidario
- Moral Betere Cristina
- Moral Betere Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17732 , F 190, S 8, H M 39997, I/A 16 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: ALCOCER 45 SL
Administrador Solidario
- Moral Betere Cristina
- Moral Betere Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26473 , F 31, S 8, H M 215710, I/A 11 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: UBER SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- ALLENDESALAZAR CORCHO RAFAEL
- Montero Pascual Juan Jose
- Moral Betere Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44245 , F 144, S 8, H B 450816, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-08
VER MAS ACTOS
Información de MORAL BETERE CRISTINA
Mostramos los datos de MORAL BETERE CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAL BETERE CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos