MORAL ALCANTARA JAIME
Informe ejecutivo de MORAL ALCANTARA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORAL ALCANTARA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLEBRIK CONSTRUCCIONES SL | Auditor Suplente | 20/12/2023 | |
INNER HOME SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Auditor Suplente | 14/07/2023 | |
KEY-BEDER DOS SL | Auditor Suplente | 01/06/2023 | |
INNER XXI SL | Auditor Suplente | 01/06/2023 | |
GRUPO EMPRESARIAL BAGO SA | Auditor Suplente | 12/04/2023 | |
MUNDOPALET SL | Auditor Suplente | 21/07/2022 | |
TECNIPLAN SA | Auditor Suplente | 30/03/2022 | |
ATHOS RAIL SA | Auditor Suplente | 29/04/2021 | |
GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL SL | Auditor Suplente | 19/03/2021 | |
FRANCISCO LARREA SA | Auditor Suplente | 14/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORAL ALCANTARA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAL ALCANTARA JAIME
Empresa: FRANCISCO LARREA SA
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6335 , F 43, S 8, H M 103246, I/A 25 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: TOLEBRIK CONSTRUCCIONES SL
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41186 , F 123, S 8, H M 730250, I/A 5 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28840 , F 188, S 8, H M 519314, I/A 4 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Empresa: INNER XXI SL
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11929 , F 120, S 8, H M 187349, I/A 4 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Empresa: KEY-BEDER DOS SL
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18043 , F 69, S 8, H M 311971, I/A 6 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL BAGO SA
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34058 , F 34, S 8, H M 612738, I/A 13 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL BAGO SA
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34058 , F 34, S 8, H M 612738, I/A 12 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: MUNDOPALET SL
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 164, S 8, H TO 16293, I/A 10 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-45
Empresa: VENATTO DESIGN SL
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42417 , F 182, S 8, H M 750693, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: TECNIPLAN SA
Auditor Suplente
- Moral Alcantara Jaime
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7894 , F 185, S 8, H M 127581, I/A 33 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
VER MAS ACTOS
Información de MORAL ALCANTARA JAIME
Mostramos los datos de MORAL ALCANTARA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAL ALCANTARA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos