MORAGA RUIZ CRISTOBAL
Informe ejecutivo de MORAGA RUIZ CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORAGA RUIZ CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDICA 2000 TOMELLOSO SL | Apoderado Solidario | 02/03/2022 |
VINCULACIONES DE MORAGA RUIZ CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAGA RUIZ CRISTOBAL
Empresa: MEDICA 2000 TOMELLOSO SL
Apoderado Solidario
- Moraga Ruiz Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 11, S 8, H CR 10945, I/A 2 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-13
Empresa: CENTRO MEDICO MORAGA-CALMAR SL
Administrador Unico
- Moraga Ruiz Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 43, S 8, H CR 19202, I/A 4 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-13
Empresa: CENTRO MEDICO MORAGA-CALMAR SL
Administrador Unico
- Moraga Ruiz Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 43, S 8, H CR 19202, I/A 3 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-13
Empresa: CENTRO MEDICO MORAGA-CALMAR SL
Administrador Solidario
- Bermudez Nieto David
- Moraga Ruiz Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 43, S 8, H CR 19202, I/A 3 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-13
Administrador Unico
- Moraga Ruiz Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 26, S 8, H M 535132, I/A 3 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Administrador Unico
- Moraga Ruiz Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 25, S 8, H M 535132, I/A 2 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Información de MORAGA RUIZ CRISTOBAL
Mostramos los datos de MORAGA RUIZ CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAGA RUIZ CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos