MORAGA GOMEZ-OLEA ALVARO DIEGO
Informe ejecutivo de MORAGA GOMEZ-OLEA ALVARO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORAGA GOMEZ-OLEA ALVARO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KINOLUX GUIPUZCOA SL | Administrador Solidario | 28/05/2024 | |
SNAKE SL | Administrador Solidario | 04/08/2023 | |
ENERGY SERVICES LIGHTING SL | Administrador Solidario | 28/07/2023 | |
CINELUX BIZKAIA SL | Administrador Solidario | 06/03/2023 | |
FILAMENTO ILUMINACION SL | Administrador Solidario | 24/11/2022 | |
KINOLUX CANARIAS SL | Administrador Solidario | 10/11/2022 | |
KINOLUX MADRID SL | Administrador Solidario | 14/10/2022 | |
CINELUX SA | Administrador Solidario | 13/10/2022 | |
KINOLUX SL | Administrador Solidario | 12/09/2022 | |
CINELUX BCN SL | Administrador Solidario | 12/09/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORAGA GOMEZ-OLEA ALVARO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAGA GOMEZ-OLEA ALVARO DIEGO
Empresa: KINOLUX GUIPUZCOA SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 46890, I/A 1 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-20
Empresa: SNAKE SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18804 , F 37, S 8, H M 47225, I/A 10 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: ENERGY SERVICES LIGHTING SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30072 , F 53, S 8, H M 541311, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: CINELUX BIZKAIA SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6171 , F 150, S 8, H BI 80281, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-48
Empresa: FILAMENTO ILUMINACION SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 128, S 8, H C 47511, I/A 9 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-15
Empresa: KINOLUX CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 140, S 8, H TF 67959, I/A 2 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Empresa: KINOGREEN SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35312 , F 16, S 8, H M 634780, I/A 9 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: CINELUX SA
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 6, S 8, H M 124207, I/A 35 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: CINELUX BCN SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43021 , F 133, S 8, H B 418128, I/A 13 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-08
Empresa: KINOLUX SL
Administrador Solidario
- Centelles Satrustegui Enrique
- Moraga Gomez-olea Alvaro Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 203, S 8, H B 497930, I/A 11 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-08
VER MAS ACTOS
Información de MORAGA GOMEZ-OLEA ALVARO DIEGO
Mostramos los datos de MORAGA GOMEZ-OLEA ALVARO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAGA GOMEZ-OLEA ALVARO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos