MORADELL FERNANDEZ LLAMAZARES ELISABET
Informe ejecutivo de MORADELL FERNANDEZ LLAMAZARES ELISABET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 54
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE MORADELL FERNANDEZ LLAMAZARES ELISABET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVERO PROPERTIES SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 17/11/2023 | |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado Solidario | 15/06/2023 | |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado Solidario | 14/06/2023 | |
KENSINGTON SPAIN (YUNCOS-PELIGROS) SL | Apoderado Solidario | 06/10/2014 | |
KENSINGTON SPAIN (YUNCOS-PELIGROS) SL | Apoderado Mancomunado | 06/10/2014 |
VINCULACIONES DE MORADELL FERNANDEZ LLAMAZARES ELISABET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORADELL FERNANDEZ LLAMAZARES ELISABET
Empresa: ADVERO PROPERTIES SOCIMI SA
Apoderado Solidario
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48422 , F 193, S 8, H B 510970, I/A 29 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-08
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 172, S 8, H M 13635, I/A 527 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 171, S 8, H M 13635, I/A 526 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 170, S 8, H M 13635, I/A 525 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 169, S 8, H M 13635, I/A 524 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 168, S 8, H M 13635, I/A 523 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 167, S 8, H M 13635, I/A 522 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 167, S 8, H M 13635, I/A 521 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 166, S 8, H M 13635, I/A 520 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado Solidario
- Canto Amaya Josefa Alejandra
- Carazo Garcia Jose Luis
- Fuentes Fernandez Jorge
- Gongora Gay Maite
- Martos Perez De Ayala Isabel
- Moradell Fernandez Llamazares Elisabet
- Rives Ruiz-tapiador Carlos
- Salces Ranero Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 165, S 8, H M 13635, I/A 519 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
VER MAS ACTOS
Información de MORADELL FERNANDEZ LLAMAZARES ELISABET
Mostramos los datos de MORADELL FERNANDEZ LLAMAZARES ELISABET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORADELL FERNANDEZ LLAMAZARES ELISABET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos