MORA SANLLORENTE ALBA
Informe ejecutivo de MORA SANLLORENTE ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORA SANLLORENTE ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEAK SOLUTIONS SL | Apoderado | 05/11/2012 | 10/02/2017 |
PANXA PLENA SPAIN SL | Administrador Unico | 04/09/2012 | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE MORA SANLLORENTE ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA SANLLORENTE ALBA
Empresa: TEAK SOLUTIONS SL
Apoderado
- Mora Sanllorente Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43363 , F 177, S 8, H B 426503, I/A 4 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: PANXA PLENA SPAIN SL
Administrador Unico
- Mora Sanllorente Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43341 , F 26, S 8, H B 425821, I/A 2 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-08
Empresa: TEAK SOLUTIONS SL
Apoderado
- Mora Sanllorente Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43363 , F 175, S 8, H B 426503, I/A 2 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: PANXA PLENA SPAIN SL
Administrador Unico
- Mora Sanllorente Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43341 , F 25, S 8, H B 425821, I/A 1 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-08
Información de MORA SANLLORENTE ALBA
Mostramos los datos de MORA SANLLORENTE ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA SANLLORENTE ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos