MORA ROMERO EUSEBIO
Informe ejecutivo de MORA ROMERO EUSEBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORA ROMERO EUSEBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MR GESTION INDUSTRIAL Y FERROVIARIA SL | Socio Unico | 16/06/2020 | |
MR GESTION INDUSTRIAL Y FERROVIARIA SL | Apoderado | 01/06/2017 |
VINCULACIONES DE MORA ROMERO EUSEBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA ROMERO EUSEBIO
Socio Único
- Mora Romero Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9538, L 6820, F 206, S 8, H V 150857, I/A 5 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-46
Apoderado
- Mora Romero Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9538, L 6820, F 205, S 8, H V 150857, I/A 4 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-46
Administrador Solidario
- Mora Romero Eusebio
- Rubio Perez Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9538, L 6820, F 205, S 8, H V 150857, I/A 2 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Administrador Solidario
- Mora Romero Eusebio
- Rubio Perez Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9538, L 6820, F 203, S 8, H V 150857, I/A 1 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-46
Información de MORA ROMERO EUSEBIO
Mostramos los datos de MORA ROMERO EUSEBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA ROMERO EUSEBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos