MORA RODRIGUEZ MANUEL
Informe ejecutivo de MORA RODRIGUEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORA RODRIGUEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANADERIA Y CONFITERIA MANUEL MORA SL | Administrador Unico | 30/06/2020 |
VINCULACIONES DE MORA RODRIGUEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA RODRIGUEZ MANUEL
Administrador Unico
- Mora Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 49, S 8, H CO 16943, I/A 4 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-14
Administrador Solidario
- Mora Rodriguez Inmaculada
- Mora Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 49, S 8, H CO 16943, I/A 4 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-14
Empresa: FLORES CORTES DON BENITO SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 172, S 8, H BA 9031,BA , I/ 20 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-06
Empresa: FLORES CORTES DON BENITO SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 82, S 8, H BA 9031,BA , I/ 16 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-06
Administrador Solidario
- Mora Rodriguez Inmaculada
- Mora Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 49, S 8, H CO 16943, I/A 3 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-14
Información de MORA RODRIGUEZ MANUEL
Mostramos los datos de MORA RODRIGUEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA RODRIGUEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos