MORA MORENO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MORA MORENO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORA MORENO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y SERVICIOS 2011 SL | Liquidador | 14/05/2024 | |
CONSTRUCCIONES CONSABARRO SL | Representante | 16/04/2010 | |
CONSTRUCCIONES ANRUMA SL | Administrador Unico | 14/04/2010 | |
CONSTRUCCIONES FUENGRI SL | Representante | 14/04/2010 | |
MARMORDI INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE MORA MORENO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA MORENO MARIA DEL CARMEN
Empresa: PROYECTOS Y SERVICIOS 2011 SL
Liquidador
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 516854, I/A 2 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: PROYECTOS Y SERVICIOS 2011 SL
Administrador Unico
Representante
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 516854, I/A 2 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: COLECTIVO DE BAILE DE SALON SL
Administrador Unico
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10192 , F 49, S 8, H M 162574, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: COLECTIVO DE BAILE DE SALON SL
Administrador Unico
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10192 , F 49, S 8, H M 162574, I/A 4 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-28
Empresa: PROYECTOS Y SERVICIOS 2011 SL
Administrador Unico
Representante
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28703 , F 56, S 8, H M 516854, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: CONSTRUCCIONES CONSABARRO SL
Administrador Unico
Representante
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19257 , F 179, S 8, H M 337286, I/A 2 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Empresa: CONSTRUCCIONES CONSABARRO SL
Administrador Unico
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19257 , F 179, S 8, H M 337286, I/A 2 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Empresa: CONSTRUCCIONES FUENGRI SL
Administrador Unico
Representante
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27649 , F 88, S 8, H M 498246, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Empresa: CONSTRUCCIONES ANRUMA SL
Administrador Unico
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27649 , F 79, S 8, H M 498245, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Empresa: MARMORDI INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Mora Cano Marcos
- Mora Moreno Marco Antonio
- Mora Moreno Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27515 , F 201, S 8, H M 495784, I/A 1 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Información de MORA MORENO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MORA MORENO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA MORENO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos