MORA MARIN ANTONIO
Informe ejecutivo de MORA MARIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORA MARIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EIFFAGE ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2020 | 14/08/2020 |
EIFFAGE ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2014 | 14/08/2020 |
EIFFAGE ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2016 | 14/08/2020 |
VINCULACIONES DE MORA MARIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA MARIN ANTONIO
Empresa: EIFFAGE ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mora Marin Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 60, S 8, H AB 8602, I/A 311 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-02
Empresa: EIFFAGE ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mora Marin Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017, L 781, F 57, S 8, H AB 8602, I/A 278 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-02
Empresa: EIFFAGE ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mora Marin Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 971, L 735, F 13, S 8, H AB 8602, I/A 212 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-02
Empresa: EIFFAGE ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mora Marin Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 707, F 132, S 8, H AB 8602, I/A 197 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-02
Información de MORA MARIN ANTONIO
Mostramos los datos de MORA MARIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA MARIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos