MORA LEYTON FRANCISCO DE ASIS
Informe ejecutivo de MORA LEYTON FRANCISCO DE ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORA LEYTON FRANCISCO DE ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPER ROTA SL | Apoderado | 06/06/2012 | |
SELEYTRES SL | Administrador Unico | 16/08/2011 |
VINCULACIONES DE MORA LEYTON FRANCISCO DE ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA LEYTON FRANCISCO DE ASIS
Empresa: DEMLEY JEREZ SUR SL
Administrador Solidario
- Llamas Galera Agustin
- Mora Leyton Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 116, S 8, H CA 45869, I/A 2 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-11
Empresa: DEMLEY JEREZ SUR SL
Administrador Solidario
- Llamas Galera Agustin
- Mora Leyton Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 115, S 8, H CA 45869, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-11
Empresa: OPER ROTA SL
Apoderado
- Mora Leyton Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 169, S 8, H CA 3471, I/A 12 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-11
Empresa: OPERADORA JEREZ SL
Administrador Unico
- Mora Leyton Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 187, S 8, H CA 2813, I/A 14 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-11
Empresa: OPERADORA JEREZ SL
Administrador Unico
- Mora Leyton Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 186, S 8, H CA 2813, I/A 12 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-11
Empresa: SELEYTRES SL
Administrador Unico
- Mora Leyton Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 92, S 8, H CA 14689, I/A 12 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-11
Información de MORA LEYTON FRANCISCO DE ASIS
Mostramos los datos de MORA LEYTON FRANCISCO DE ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA LEYTON FRANCISCO DE ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos