MORA JIMENEZ GREGORIO
Informe ejecutivo de MORA JIMENEZ GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORA JIMENEZ GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SLEEP STUDY HEALTH SL | Administrador Unico | 03/05/2021 | |
SWEET HOGOTEX CORPORATION SL | Administrador Unico | 20/02/2019 |
VINCULACIONES DE MORA JIMENEZ GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA JIMENEZ GREGORIO
Empresa: SLEEP STUDY HEALTH SL
Administrador Unico
- Mora Jimenez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 191, S 8, H GR 56435, I/A 1 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-18
Empresa: ORIGEN DEL SUEÑO SL
Administrador Unico
- Mora Jimenez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 139, S 8, H GR 48841, I/A 3 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-18
Empresa: SWEET HOGOTEX CORPORATION SL
Administrador Unico
- Mora Jimenez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 17, S 8, H GR 52710, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-18
Empresa: ORIGEN DEL SUEÑO SL
Administrador Unico
- Mora Jimenez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 139, S 8, H GR 48841, I/A 2 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-18
Información de MORA JIMENEZ GREGORIO
Mostramos los datos de MORA JIMENEZ GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA JIMENEZ GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos