MORA FIGUEROA Y DOMECQ RAMON
Informe ejecutivo de MORA FIGUEROA Y DOMECQ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORA FIGUEROA Y DOMECQ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUSOBEGA SL | Representante | 20/07/2012 |
VINCULACIONES DE MORA FIGUEROA Y DOMECQ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA FIGUEROA Y DOMECQ RAMON
Empresa: LUSOBEGA SL
Apoderado Solidario
- De Comenge Y Sanchez Real Jose Ignacio
- Mora Figueroa Y Domecq Ramon
- Rodriguez Lazaro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5392 , F 215, S 8, H BI 62854, I/A 3 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-48
Empresa: LUSOBEGA SL
Consejero
Presidente
Repres.Plan.
Representante
- Mora Figueroa Y Domecq Ramon
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16687 , F 136, S 8, H M 193941, I/A 24 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Empresa: LUSOBEGA SL
Representante
- De Comenge Sanchez-real Jose Ignacio
- Gomez Trenor Fos Juan Luis
- Mora Figueroa Domecq Ramon
- Mora Figueroa Y Domecq Ramon
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16687 , F 136, S 8, H M 193941, I/A 24 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Empresa: LUSOBEGA SL
Representante
- Mora Figueroa Y Domecq Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16687 , F 135, S 8, H M 193941, I/A 20 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Empresa: LUSOBEGA SL
Apoderado Solidario
- De Comenge Y Sanchez Real Jose Ignacio
- Mora Figueroa Y Domecq Ramon
- Rodriguez Lazaro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16687 , F 135, S 8, H M 193941, I/A 18 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Información de MORA FIGUEROA Y DOMECQ RAMON
Mostramos los datos de MORA FIGUEROA Y DOMECQ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA FIGUEROA Y DOMECQ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos