MORA-FIGUEROA GAYAN GONZALO
Informe ejecutivo de MORA-FIGUEROA GAYAN GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORA-FIGUEROA GAYAN GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN JOSE DE MONTERA SL | Administrador Solidario | 07/06/2022 | |
TARIFILLA SL | Administrador Solidario | 25/05/2020 |
VINCULACIONES DE MORA-FIGUEROA GAYAN GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA-FIGUEROA GAYAN GONZALO
Empresa: SAN JOSE DE MONTERA SL
Administrador Solidario
- Mora-figueroa Gayan Gonzalo
- Mora-figueroa Gayan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7235 , F 102, S 8, H SE135060, I/A 1 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-41
Empresa: TARIFILLA SL
Administrador Solidario
- Mora-figueroa Gayan Gonzalo
- Mora-figueroa Gayan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3120 , F 86, S 8, H SE 2130, I/A 15 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-41
Empresa: HUERTAGAYAN SL
Administrador Solidario
- Mora-figueroa Gayan Gonzalo
- Mora-figueroa Gayan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 218, S 8, H SE 56077, I/A 4 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Empresa: PERSAN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mora-figueroa Gayan Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4070 , F 223, S 8, H SE 57934, I/A 25 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-41
Información de MORA-FIGUEROA GAYAN GONZALO
Mostramos los datos de MORA-FIGUEROA GAYAN GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA-FIGUEROA GAYAN GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos