MORA FERNANDEZ SONIA
Informe ejecutivo de MORA FERNANDEZ SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORA FERNANDEZ SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASSPORT GESTION DEPORTIVA SL | Socio Unico | 12/01/2012 | 20/12/2016 |
MASSPORT GESTION DEPORTIVA SL | Administrador Unico | 12/01/2012 | 20/12/2016 |
MASSPORT GESTION DEPORTIVA SL | Liquidador | 20/12/2016 | 20/12/2016 |
LIBERSON GROUP SL | Administrador Solidario | 09/12/2014 | 17/04/2015 |
VINCULACIONES DE MORA FERNANDEZ SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA FERNANDEZ SONIA
Empresa: MASSPORT GESTION DEPORTIVA SL
Liquidador
- Mora Fernandez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26232 , F 154, S 8, H M 472671, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Empresa: MASSPORT GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Unico
- Mora Fernandez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26232 , F 154, S 8, H M 472671, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Empresa: LIBERSON GROUP SL
Administrador Solidario
- Mora Fernandez Sonia
- Muñoz Garcia Libertad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32893 , F 18, S 8, H M 592218, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
Empresa: LIBERSON GROUP SL
Administrador Solidario
- Mora Fernandez Sonia
- Muñoz Garcia Libertad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32893 , F 17, S 8, H M 592218, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-28
Empresa: MASSPORT GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Unico
- Mora Fernandez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26232 , F 154, S 8, H M 472671, I/A 2 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: MASSPORT GESTION DEPORTIVA SL
Nuevo Socio Único
- Mora Fernandez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26232 , F 154, S 8, H M 472671, I/A 2 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Información de MORA FERNANDEZ SONIA
Mostramos los datos de MORA FERNANDEZ SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA FERNANDEZ SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos