MORA FERNANDEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de MORA FERNANDEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORA FERNANDEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTOS HIDRAULICOS SA | Apoderado | 21/04/2016 | |
CONTHIDRA SL | Apoderado | 19/04/2016 | |
MORABERT CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE MORA FERNANDEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA FERNANDEZ ANA MARIA
Empresa: COMPLEMENTOS HIDRAULICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 25, S 8, H SE 22614, I/A 12 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-41
Empresa: CONTHIDRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2814 , F 197, S 8, H SE 35573, I/A 7 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-41
Empresa: MORABERT CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Hellin Aguilar Gilberto
- Mora Fernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5317 , F 165, S 8, H SE 88175, I/A 1 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Información de MORA FERNANDEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de MORA FERNANDEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA FERNANDEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos