MORA ESTEVE ALEX
Informe ejecutivo de MORA ESTEVE ALEX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORA ESTEVE ALEX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUCAY INVERSIONES SL | Administrador Unico | 26/08/2024 | |
TRUCAY INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 15/04/2024 | |
GAXPI TRADE SL | Apoderado Solidario | 20/12/2023 | |
MIKPAL INVEST SL | REPR.143 RRM | 04/08/2023 | |
TALES PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 20/07/2023 | |
BAX INVEST SL | Administrador Unico | 27/09/2022 | |
BLAUMAR CAPITAL INVESTMENT SL | REPR.143 RRM | 26/08/2022 | |
MEKTES INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 22/08/2022 | |
AME CAPITAL SL | Administrador Unico | 08/02/2022 | |
BARCELONA NAUTIC CENTER SL | REPR.143 RRM | 13/07/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORA ESTEVE ALEX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA ESTEVE ALEX
Empresa: TRUCAY INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Mora Esteve Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 608081, I/A 4 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Empresa: TRUCAY INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Mora Esteve Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49110 , F 134, S 8, H B 608081, I/A 2 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: GAXPI TRADE SL
Apoderado Solidario
- Mora Esteve Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49054 , F 47, S 8, H B 600053, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Empresa: MIKPAL INVEST SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Mora Esteve Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48344 , F 219, S 8, H B 580846, I/A 5 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Empresa: TALES PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Mora Esteve Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48836 , F 114, S 8, H B 580018, I/A 7 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
Empresa: BAX INVEST SL
Administrador Unico
- Mora Esteve Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42263 , F 120, S 8, H B 406230, I/A 7 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-08
Empresa: BLAUMAR CAPITAL INVESTMENT SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Castello Pascual Miguel Maria
- Moles Ribera Arcadi
- Mora Esteve Alex
- Reverter Planet Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47639 , F 136, S 8, H B 557922, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-08
Empresa: MEKTES INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Mora Esteve Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48425 , F 33, S 8, H B 570871, I/A 7 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-08
Empresa: AME CAPITAL SL
Administrador Unico
- Mora Esteve Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48170 , F 126, S 8, H B 574624, I/A 1 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Empresa: BARCELONA NAUTIC CENTER SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Mayol Comas Jose Maria
- Mayol Juan De Sentmenat Maria
- Mora Esteve Alex
- Torres Rovira Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43386 , F 12, S 8, H B 427693, I/A 7 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-08
VER MAS ACTOS
Información de MORA ESTEVE ALEX
Mostramos los datos de MORA ESTEVE ALEX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA ESTEVE ALEX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos