MORA DELGADO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de MORA DELGADO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORA DELGADO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARENA EXPERIENCE SL | Administrador Solidario | 26/07/2022 | |
DIVULGADORA DE OCIO SA | Apoderado Solidario | 28/10/2021 | |
PRIALUR SA | Apoderado Solidario | 02/03/2017 | |
GAY SAMPLE SA | Apoderado Solidario | 23/02/2017 | |
VALENCIA 236 SA | Apoderado Solidario | 23/02/2017 | |
ALBALACAS 2016 SL | Administrador Solidario | 04/07/2016 | |
MAGLEMAR SL | Administrador Unico | 20/01/2015 |
VINCULACIONES DE MORA DELGADO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA DELGADO MARIA ANGELES
Empresa: ARENA EXPERIENCE SL
Administrador Solidario
- Garcia Nespral Marco Antonio
- Mora Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48403 , F 74, S 8, H B 582827, I/A 1 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-08
Empresa: DIVULGADORA DE OCIO SA
Apoderado Solidario
- Garcia Nespral Marco Antonio
- Mora Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 68, S 8, H B 156475, I/A 19 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-08
Empresa: GEMAGAY 2017 SA
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Mora Delgado Maria Angeles
- Nespral Amores Aladino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45807 , F 129, S 8, H B 499733, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Empresa: PRIALUR SA
Apoderado Solidario
- Mora Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29193 , F 170, S 8, H B 152353, I/A 11 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Empresa: VALENCIA 236 SA
Apoderado Solidario
- Mora Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32139 , F 42, S 8, H B 201905, I/A 8 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-08
Empresa: GAY SAMPLE SA
Apoderado Solidario
- Mora Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 185, S 8, H B 223669, I/A 9 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: ALBALACAS 2016 SL
Administrador Solidario
- Garcia Nespral Marco Antonio
- Mora Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45441 , F 29, S 8, H B 487868, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: MAGLEMAR SL
Administrador Unico
- Mora Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44632 , F 69, S 8, H B 461821, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Información de MORA DELGADO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de MORA DELGADO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA DELGADO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos