MORA CUESTA PEDRO
Informe ejecutivo de MORA CUESTA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORA CUESTA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO SA | Apoderado | 13/11/2019 | |
ATLAS CANTABRIA SL | Administrador Unico | 27/05/2014 | |
ORSA ASFALTOS SA | Apoderado | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE MORA CUESTA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA CUESTA PEDRO
Empresa: CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguirrezabalaga Aristi Joaquin
- Diez Vielva Manuel
- Gonzalez Diaz Rosa Maria
- Mora Cuesta Pedro
- Mora Cuesta Pedro
- Otazua Mendizabal Jose Maria
- Rios Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5342 , F 143, S 8, H BI 61443, I/A 61 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-48
Empresa: ATLAS CANTABRIA SL
Administrador Unico
- Mora Cuesta Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 736 , F 4, S 8, H S 12127, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-39
Empresa: CONSTRUCCIONES PUBLICAS COPRISA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 38, S 8, H SS 13117, I/A 29 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-20
Información de MORA CUESTA PEDRO
Mostramos los datos de MORA CUESTA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA CUESTA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos