MORA CAROU SUSANA
Informe ejecutivo de MORA CAROU SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORA CAROU SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURALEZA Y TURISMO SL | Representante | 27/11/2012 | 27/02/2014 |
PROMOMEGAN NEGOCIOS SA | Administrador Unico | 20/09/2012 | 08/11/2013 |
VINCULACIONES DE MORA CAROU SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA CAROU SUSANA
Empresa: NATURALEZA Y TURISMO SL
Representante
- Mora Carou Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21811 , F 192, S 8, H M 145613, I/A 23 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28
Empresa: PROMOMEGAN NEGOCIOS SA
Administrador Unico
- Mora Carou Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30252 , F 123, S 8, H M 544528, I/A 3 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: NATURALEZA Y TURISMO SL
Representante
- Mora Carou Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21811 , F 190, S 8, H M 145613, I/A 18 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Empresa: PROMOMEGAN NEGOCIOS SA
Administrador Unico
- Mora Carou Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30252 , F 123, S 8, H M 544528, I/A 2 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Información de MORA CAROU SUSANA
Mostramos los datos de MORA CAROU SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA CAROU SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos