MONZONIS MEZQUITA JORGE MANUEL
Informe ejecutivo de MONZONIS MEZQUITA JORGE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONZONIS MEZQUITA JORGE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOXALIA URBANA SL | Administrador Unico | 15/04/2013 | 15/01/2018 |
NOXALIA URBANA SL | Liquidador | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
NOXALIA URBANA SL | Administrador Unico | 17/02/2009 | |
ENLUCIDOS MM SL | Administrador Unico | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE MONZONIS MEZQUITA JORGE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONZONIS MEZQUITA JORGE MANUEL
Empresa: NOXALIA URBANA SL
Liquidador
- Monzonis Mezquita Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340, L 903, F 178, S 8, H CS 25980, I/A 9 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-12
Empresa: NOXALIA URBANA SL
Administrador Unico
- Monzonis Mezquita Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340, L 903, F 178, S 8, H CS 25980, I/A 9 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-12
Empresa: NOXALIA URBANA SL
Administrador Unico
- Monzonis Mezquita Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340, L 903, F 178, S 8, H CS 25980, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-12
Empresa: NOXALIA URBANA SL
Administrador Unico
- Monzonis Mezquita Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340, L 903, F 177, S 8, H CS 25980, I/A 4 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-12
Empresa: ENLUCIDOS MM SL
Administrador Unico
- Monzonis Mezquita Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450, L 19, F 213, S 8, H CS 514, I/A 9 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-12
Información de MONZONIS MEZQUITA JORGE MANUEL
Mostramos los datos de MONZONIS MEZQUITA JORGE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONZONIS MEZQUITA JORGE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos