MONZON PEREZ BUSTAMANTE SILVIA
Informe ejecutivo de MONZON PEREZ BUSTAMANTE SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MONZON PEREZ BUSTAMANTE SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAMIBIA MOON CUATRO SL | Administrador Solidario | 08/05/2015 |
VINCULACIONES DE MONZON PEREZ BUSTAMANTE SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONZON PEREZ BUSTAMANTE SILVIA
Empresa: ALQUILERES LOS VALLES SL
Administrador Unico
- Monzon Perez Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10817 , F 87, S 8, H M 170895, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: NAMIBIA MOON CUATRO SL
Administrador Unico
- Monzon Perez Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33461 , F 26, S 8, H M 602273, I/A 3 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: NAMIBIA MOON CUATRO SL
Administrador Solidario
- Monzon Perez Bustamante Silvia
- Valdenebro Monzon Silvia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33461 , F 25, S 8, H M 602273, I/A 1 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: ABSOLUTE MEDIA PARTNERS SL
Administrador Unico
- Monzon Perez Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29618 , F 42, S 8, H M 533019, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Empresa: ABSOLUTE MEDIA PARTNERS SL
Administrador Unico
- Monzon Perez Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29618 , F 41, S 8, H M 533019, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-28
Empresa: TRES SIETE AZUL SL
Administrador Solidario
- Monzon Perez Bustamante Silvia
- Perez-solero Monzon Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15963 , F 149, S 8, H M 269980, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Empresa: MAYAKOBA SL
Administrador Unico
- Monzon Perez Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22121 , F 194, S 8, H M 394650, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Información de MONZON PEREZ BUSTAMANTE SILVIA
Mostramos los datos de MONZON PEREZ BUSTAMANTE SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONZON PEREZ BUSTAMANTE SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos