MONTSERRAT SALVAT CRISTINA
Informe ejecutivo de MONTSERRAT SALVAT CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MONTSERRAT SALVAT CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRESCRIS SL | Administrador Unico | 27/08/2018 | |
ALMONT RENTALS SL | Administrador Solidario | 08/08/2016 | |
GEOVANNI BERNINI SL | Administrador Unico | 13/10/2014 |
VINCULACIONES DE MONTSERRAT SALVAT CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT SALVAT CRISTINA
Empresa: INVERSIONES 08014 MS SL
Liquidador
- Montserrat Salvat Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29585 , F 166, S 8, H B 156066, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: INVERSIONES 08014 MS SL
Administrador
- Montserrat Salvat Cristina
- Salvat Vidal Pedro
Liquidador
- Montserrat Salvat Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29585 , F 166, S 8, H B 156066, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Liquidador
- Montserrat Salvat Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 16, S 8, H B 51121, I/A 12 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Administrador Unico
- Montserrat Salvat Cristina
Liquidador
- Montserrat Salvat Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 16, S 8, H B 51121, I/A 12 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: CARNIVALE SL
Liquidador
- Montserrat Salvat Cristina
- Montserrat Salvat Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 62, S 8, H B 44727, I/A 6 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Empresa: CARNIVALE SL
Administrador
- Montserrat Amenos Jorge
- Montserrat Salvat Cristina
- Montserrat Salvat Maria Angeles
Liquidador
- Montserrat Salvat Cristina
- Montserrat Salvat Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 62, S 8, H B 44727, I/A 6 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Empresa: GELSTINA SL
Liquidador
- Montserrat Salvat Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44374 , F 141, S 8, H B 454260, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-08
Empresa: GELSTINA SL
Administrador Unico
- Montserrat Salvat Cristina
Liquidador
- Montserrat Salvat Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44374 , F 141, S 8, H B 454260, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-08
Empresa: GRESCRIS SL
Administrador Unico
- Montserrat Salvat Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24553 , F 173, S 8, H B 76918, I/A 9 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
Empresa: ALMONT RENTALS SL
Administrador Solidario
- Alemany Chulia Fernando
- Montserrat Salvat Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45498 , F 113, S 8, H B 489855, I/A 1 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
VER MAS ACTOS
Información de MONTSERRAT SALVAT CRISTINA
Mostramos los datos de MONTSERRAT SALVAT CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT SALVAT CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos