MONTSERRAT ROSELL CANTOS
Informe ejecutivo de MONTSERRAT ROSELL CANTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTSERRAT ROSELL CANTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREDTRUCK SL | Apoderado Solidario | 03/07/2024 |
VINCULACIONES DE MONTSERRAT ROSELL CANTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT ROSELL CANTOS
Empresa: FREDTRUCK SL
Apoderado Solidario
- Montserrat Rosell Cantos
- Santiago Morell Artigas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 74810, I/A 2 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-17
Empresa: MARC VIGAS CONSTRUCCIONS SL
Apoderado
- Montserrat Rosell Cantos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 29, S 8, H GI 58007, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-17
Empresa: MARC VIGAS CONSTRUCCIONS SL
Apoderado
- Montserrat Rosell Cantos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 28, S 8, H GI 58007, I/A 2 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-17
Información de MONTSERRAT ROSELL CANTOS
Mostramos los datos de MONTSERRAT ROSELL CANTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT ROSELL CANTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos