MONTSERRAT PUJOL AYMERICH
Informe ejecutivo de MONTSERRAT PUJOL AYMERICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTSERRAT PUJOL AYMERICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONT GIRO SL | Administrador Unico | 29/04/2019 | |
MONT GIRO SL | Apoderado | 15/03/2019 | |
MONT GIRO SL | Socio Unico | 13/04/2016 |
VINCULACIONES DE MONTSERRAT PUJOL AYMERICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT PUJOL AYMERICH
Empresa: MONT GIRO SL
Administrador Unico
- Montserrat Pujol Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 160, S 8, H GI 60131, I/A 4 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-17
Empresa: MONT GIRO SL
Apoderado
- Montserrat Pujol Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 159, S 8, H GI 60131, I/A 3 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-17
Empresa: MONT GIRO SL
Administrador Unico
- Montserrat Pujol Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 159, S 8, H GI 60131, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-17
Empresa: MONT GIRO SL
Administrador Unico
- Montserrat Pujol Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 156, S 8, H GI 60131, I/A 1 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-17
Empresa: MONT GIRO SL
Socio Único
- Montserrat Pujol Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 156, S 8, H GI 60131, I/A 1 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-17
Información de MONTSERRAT PUJOL AYMERICH
Mostramos los datos de MONTSERRAT PUJOL AYMERICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT PUJOL AYMERICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos