MONTSERRAT NOELL SERRAMITJANA
Informe ejecutivo de MONTSERRAT NOELL SERRAMITJANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTSERRAT NOELL SERRAMITJANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOOTS DECO SL | Administrador Solidario | 27/10/2021 | |
CAIXMIR 8690 SL | Socio Unico | 14/12/2016 | |
CAIXMIR 8690 SL | Administrador Unico | 13/12/2016 | |
NOELL-TEXT SL | Socio Unico | 06/08/2014 |
VINCULACIONES DE MONTSERRAT NOELL SERRAMITJANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT NOELL SERRAMITJANA
Empresa: DOOTS DECO SL
Administrador Solidario
- Maria Mercedes De Las Heras De Ribot
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 112, S 8, H GI 69625, I/A 2 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-17
Empresa: DOOTS DECO SL
Administrador Solidario
- Miguel Angel Rodriguez Barneto
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 112, S 8, H GI 69625, I/A 2 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-17
Empresa: DOOTS DECO SL
Administrador Solidario
- Miguel Angel Rodriguez Barneto
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 111, S 8, H GI 69625, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-17
Empresa: NOELL-TEXT SL
Administrador Unico
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 143, S 8, H GI 15331, I/A 7 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-17
Empresa: CAIXMIR 8690 SL
Nuevo Socio Único
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 145, S 8, H GI 58290, I/A 3 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-17
Empresa: CAIXMIR 8690 SL
Administrador Unico
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 145, S 8, H GI 58290, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-17
Empresa: NOELL-TEXT SL
Administrador Unico
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 143, S 8, H GI 15331, I/A 6 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-17
Empresa: NOELL-TEXT SL
Administrador Solidario
- Llorenc Josep Noell Serramitjana
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 143, S 8, H GI 15331, I/A 6 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-17
Empresa: NOELL-TEXT SL
Socio Único
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 143, S 8, H GI 15331, I/A 6 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-17
Empresa: NOELL-TEXT SL
Administrador Solidario
- Llorenc Josep Noell Serramitjana
- Montserrat Noell Serramitjana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 143, S 8, H GI 15331, I/A 5 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-17
VER MAS ACTOS
Información de MONTSERRAT NOELL SERRAMITJANA
Mostramos los datos de MONTSERRAT NOELL SERRAMITJANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT NOELL SERRAMITJANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos